Virksomheden AKTIESELSKABET STEKUA befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i København K. De blev etableret i 23. april 1992 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
AKTIESELSKABET STEKUA
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 23. apr. 1992
- CVR 15982098
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
AKTIESELSKABET STEKUA | 28.01.1997 | 30.11.2012 |
EKR KREDITFORSIKRING A/S | 20.03.1996 | 27.01.1997 |
A/S EKR EKSPORTKREDIT FORSIKRINGSSELSKAB | 23.04.1992 | 19.03.1996 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Amaliegade 15 · DK-1256 København K | 05.08.2011 | 30.11.2012 |
Langelinie Allé 35 · DK-2100 København Ø | 24.02.1997 | 04.08.2011 |
Slotsholmsgade 10 · DK-1216 København K | 23.04.1992 | 23.02.1997 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 30.11.2012 |
980000 Uoplyst | 23.04.1992 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2005-03-15 | 15.03.2005 | 30.11.2012 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 03.03.1997 | 30.11.2012 |
100.000.000 DKK | 03.05.1995 | 02.03.1997 |
200.000.000 DKK | 24.04.1992 | 02.05.1995 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 15.03.2005 | 30.11.2012 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mogens Raun Andersen | 15.11.1996 | 24.02.1997 |
Lone Færch | 23.04.1992 | 24.02.1997 |
Anders Pedersen | 23.04.1992 | 03.05.1995 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anders Kretzschmar | 20.01.1997 | 24.02.1997 |
Steen Parsholt | 23.04.1992 | 24.02.1997 |
Povl Henning Gideon | 23.04.1992 | 29.01.1996 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
AKTIESELSKABET STEKUA
Amaliegade 15
1256 København K
1256 København K
CVR
15982098
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
23. april 1992
P-nummer
1004129227
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
999999
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og anden virksomhed der efter bestyrelsens skøn er i naturlig tilknytning hertil.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-