De blev etableret i 23. juni 1978 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
N.A.V. AF 1/4 1992 A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 23. jun. 1978
- CVR 15962445
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
N.A.V. AF 1/4 1992 A/S | 15.04.1992 | 12.07.1995 |
NAVITRONIC 1990 A/S | 24.03.1990 | 14.04.1992 |
DANSK SØOPMÅLING ApS | 23.06.1978 | 23.03.1990 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Marselis Boulevard 175 · DK-8000 Aarhus C | 23.06.1978 | 06.06.1995 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1992-04-01 | 01.04.1992 | 06.06.1995 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
3.000.000 DKK | 23.03.1990 | 06.06.1995 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 22.03.1990 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem | 01.04.1992 | 06.06.1995 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Johan Blach Petersen | 23.06.1978 | 17.10.1991 |
Claus Resen Steenstrup | 23.06.1978 | 06.06.1995 |
Niels Peder Opstrup | 23.06.1978 | 06.06.1995 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erik Brinch Nielsen | 23.06.1978 | 04.07.1988 |
Knud Helkjær | 23.06.1978 | 06.06.1995 |
Klaus Henrik Balslev | 23.06.1978 | 04.07.1988 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
N.A.V. AF 1/4 1992 A/S
Marselis Boulevard 175
8000 Aarhus C
8000 Aarhus C
CVR
15962445
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
23. juni 1978
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at producere og forhandle hypografisk og oceanografisk udstyr samt ethvert andet formål, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-