Virksomheden SOLRØD BØRNETØJ ApS befinder sig i branchen "Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger" og har adresse i Solrød Strand. De blev etableret i 1. marts 1992 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
SOLRØD BØRNETØJ ApS
OPLØST EFTER FUSION
- APS
- Etableret 1. mar. 1992
- CVR 15919280
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SOLRØD BØRNETØJ ApS | 23.11.2004 | 01.04.2008 |
SOLRØD BABY- OG BØRNETØJ ApS | 01.03.1992 | 22.11.2004 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Solrød Center 26A · DK-2680 Solrød Strand | 01.03.1992 | 01.04.2008 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
477120 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger | 01.01.2008 | 01.04.2008 |
524240 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger | 01.03.1992 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2004-11-23 | 23.11.2004 | 01.04.2008 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 11.03.1992 | 01.04.2008 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 23.11.2004 | 01.04.2008 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Inge Blichfeldt | 01.03.1992 | 01.06.1994 |
Inge Petersen | 01.03.1992 | 01.04.2008 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SOLRØD BØRNETØJ ApS
Solrød Center 26
2680 Solrød Strand
2680 Solrød Strand
CVR
15919280
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. marts 1992
P-nummer
1005776150
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
477120
Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger
Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er fabrikation, handel, import, eksport, køb og salg af fast ejendom, financiering samt alle i forbindelse med ovennævnte formål forbundne aktiviteter
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør
Registeret kapital
200.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-