Virksomheden K/S ST. LUCIA befinder sig i branchen "Rederivirksomhed, fragtfart" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 2. december 1991 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab.
K/S ST. LUCIA
SLETTET
- K/S
- Etableret 2. dec. 1991
- CVR 15825138
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
K/S ST. LUCIA | 02.12.1991 | 10.01.2006 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lyngbyvej 20 · DK-2100 København Ø | 10.12.1999 | 10.01.2006 |
Kongevejen 118 · DK-2840 Holte | 02.12.1991 | 09.12.1999 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
611010 Rederivirksomhed, fragtfart | 02.12.1991 | 10.01.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1994-04-15 | 15.04.1994 | 10.01.2006 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Kommanditselskabet tegnes af komplementaren eller af den samlede bestyrelse. | 15.04.1994 | 10.01.2006 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Stig Jørgen Rotbøll Lassen | 08.04.1999 | 10.01.2006 |
Michael Thorsøe | 02.12.1991 | 08.04.1999 |
André Fiel Rohde | 02.12.1991 | 13.08.1996 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
K/S ST. LUCIA
Lyngbyvej 20
2100 København Ø
2100 København Ø
CVR
15825138
Virksomhedstype
Kommanditselskab
Stiftet
2. december 1991
P-nummer
1000984482
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
611010
Rederivirksomhed, fragtfart
Rederivirksomhed, fragtfart
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at indkøbe et skib for umiddelbart efter leveringen at udleje dette i bareboat charter, samt at eje hele aktiekapitalen i Ejendomsselskabet ID VIII A/S, herunder at stille midler til rådighed for Ejendomsselskabet ID VIII A/S gennem ydelse af lån og/eller nytegning af aktier samt at kautionere for lån optaget af Ejendomsselskabet ID VIII A/S.
Tegningsregel
Kommanditselskabet tegnes af komplementaren eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-