De blev etableret i 14. december 1945 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
MAMMEN & DRESCHER A/S, AARHUS, AARHUS TRANSIT LAGER
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 14. dec. 1945
- CVR 15759208
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MAMMEN & DRESCHER A/S, AARHUS, AARHUS TRANSIT LAGER | 16.12.1989 | 28.12.1998 |
MAMMEN & DRESCHER A/S, ÅRHUS, TRANSIT LAGER | 14.12.1945 | 15.12.1989 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Sumatravej 1 · DK-8000 Aarhus C | 14.12.1945 | 18.12.1998 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1990-09-10 | 10.09.1990 | 18.12.1998 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.400.000 DKK | 25.04.1990 | 18.12.1998 |
1.700.000 DKK | 30.08.1987 | 24.04.1990 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 10.09.1990 | 18.12.1998 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jørgen Axel Pontoppidan | 14.12.1945 | 12.10.1990 |
Palle Chr Godtfred Drescher | 14.12.1945 | 04.12.1997 |
Leif Jensen | 14.12.1945 | 07.02.1989 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jørgen Hedegaard Jensen | 14.12.1945 | 04.12.1997 |
Hans Jørgen Friis | 14.12.1945 | 12.10.1990 |
Jørgen Hedegaard Jensen | 14.12.1945 | 04.12.1997 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
MAMMEN & DRESCHER A/S, AARHUS, AARHUS TRANSIT LAGER
Sumatravej 1
8000 Aarhus C
8000 Aarhus C
CVR
15759208
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
14. december 1945
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive pakhusforretning, spedition, losning, kontrolvirksomhed, handel, agentur og anden i forbindelse hermed stående virksomhed Selskabet kan have interesse i sndre selskaber
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
1.700.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-