Virksomheden CM INDUSTRIES A/S befinder sig i branchen "El-installation" og har adresse i Storvorde. De blev etableret i 5. november 1991 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
CM INDUSTRIES A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 5. nov. 1991
- CVR 15700238
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
CM INDUSTRIES A/S | 17.06.1999 | 18.01.2006 |
CHR. MARTENS INDUSTRI A/S | 09.07.1994 | 16.06.1999 |
JBJ INDUSTRI A/S | 05.11.1991 | 08.07.1994 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Landholmvej 12 · DK-9280 Storvorde | 09.01.2001 | 18.01.2006 |
Fåborgvej 10 · DK-9220 Aalborg Øst | 05.11.1991 | 08.01.2001 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
453100 El-installation | 05.11.1991 | 18.01.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2000-12-27 | 27.12.2000 | 18.01.2006 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
550.000 DKK | 14.11.2000 | 18.01.2006 |
500.000 DKK | 24.11.1997 | 13.11.2000 |
300.000 DKK | 19.11.1991 | 23.11.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af et medlem af direktionen og et medlem af bestyrelsen i forening, eller af den samlede bestyrelse. | 27.12.2000 | 18.01.2006 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Brint Risgaard Nielsen | 09.07.1999 | 18.01.2006 |
Lars Elgaard Martens | 09.07.1999 | 18.01.2006 |
Anni Elsebeth Martens | 13.02.1997 | 09.07.1999 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Claus Modeweg-Hansen | 05.11.1991 | 07.12.1992 |
Christian Gottlieb Harbo Martens | 05.11.1991 | 18.01.2006 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
CM INDUSTRIES A/S
Landholmvej 12
9280 Storvorde
9280 Storvorde
CVR
15700238
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
5. november 1991
P-nummer
1000963141
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
453100
El-installation
El-installation
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er handel og produktion samt rådgivning vedrørende produktmodning m.v.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af et medlem af direktionen og et medlem af bestyrelsen i forening, eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
550.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-