Virksomheden JØPOHES SKIVE ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n." og har adresse i Skive. De blev etableret i 1. september 1991 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
JØPOHES SKIVE ApS
OPLØST EFTER FUSION
- APS
- Etableret 1. sep. 1991
- CVR 15522232
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
JØPOHES SKIVE ApS | 28.01.1992 | 05.02.2008 |
SALKMN 129 ApS | 01.09.1991 | 27.01.1992 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Oddervej 3 · DK-7800 Skive | 13.06.2007 | 05.02.2008 |
Citronvej 109 · DK-7800 Skive | 01.09.1991 | 12.06.2007 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. | 01.01.2008 | 05.02.2008 |
713400 Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt | 01.09.1991 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-11-23 | 23.11.2007 | 05.02.2008 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 18.12.1996 | 05.02.2008 |
80.000 DKK | 11.09.1991 | 17.12.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør alene. | 23.11.2007 | 05.02.2008 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Tommy Gundelund Jespersen | 09.05.2007 | 05.02.2008 |
Michael Lindhard Jensen | 16.01.2003 | 09.05.2007 |
Svend Lund | 01.09.1991 | 05.02.2008 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Svend Lund | 09.05.2007 | 05.02.2008 |
Lars Norgren Kopp | 01.09.1991 | 27.01.1992 |
Laurits Nielsen | 01.09.1991 | 27.01.1992 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
JØPOHES SKIVE ApS
Oddervej 3
7800 Skive
7800 Skive
CVR
15522232
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. september 1991
P-nummer
1000938618
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- T C FORM ApS
- TC PLAST ApS, SKIVE
Branchekode
773900
Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.
Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er: finansiering, handel, udlejning af driftsmidler, handel og industri samt i forbindelse hermed stående virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør alene.
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-