Virksomheden CPN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 1. oktober 1991 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
CPN HOLDING ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 1. okt. 1991
- CVR 15511001
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
CPN HOLDING ApS | 06.07.1996 | 06.06.2011 |
BECH UDLEJNING ApS | 15.10.1992 | 05.07.1996 |
SCSK 1664 ApS | 01.10.1991 | 14.10.1992 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Hans Edvard Teglers Vej 7 · DK-2920 Charlottenlund | 24.07.2006 | 06.06.2011 |
Skovshovedvej 40 · DK-2920 Charlottenlund | 28.04.2000 | 23.07.2006 |
Bredgade 36B · DK-1260 København K | 01.10.1991 | 27.04.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 06.06.2011 |
980000 Uoplyst | 01.10.1991 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1997-04-30 | 30.04.1997 | 06.06.2011 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 30.04.1997 | 06.06.2011 |
80.000 DKK | 01.10.1991 | 29.04.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 30.04.1997 | 06.06.2011 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Carsten Peter Nielsen | 27.06.1996 | 19.01.2010 |
Steen Schierbeck | 01.10.1991 | 14.10.1992 |
Kirsten Andersen | 01.10.1991 | 27.06.1996 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
CPN HOLDING ApS
Hans Edvard Teglers Vej 7
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
CVR
15511001
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. oktober 1991
P-nummer
1003896884
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
999999
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel, industri, udlejning og leasing samt virksomhed som holdingselskab.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-