Virksomheden TINGHØJE ELPRO ApS befinder sig i branchen "Produktion af elektricitet" og har adresse i Ringkøbing. De blev etableret i 28. maj 1991 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
TINGHØJE ELPRO ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 28. maj 1991
- CVR 15499834
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
TINGHØJE ELPRO ApS | 28.05.1991 | 07.09.2005 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lervangvej 18 · DK-6950 Ringkøbing | 28.05.1991 | 07.09.2005 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
401100 Produktion af elektricitet | 01.01.2003 | 07.09.2005 |
401000 Elforsyning | 28.05.1991 | 31.12.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1996-03-26 | 26.03.1996 | 07.09.2005 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
492.900 DKK | 04.07.1991 | 07.09.2005 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene. | 26.03.1996 | 07.09.2005 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Holger Kold | 28.05.1991 | 22.11.2004 |
Evan Toft Nielsen | 28.05.1991 | 22.11.2004 |
Esper Smedegaard Møller | 28.05.1991 | 22.11.2004 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Holger Kold | 28.05.1991 | 22.11.2004 |
Jens Jørgen Lykke Pedersen | 28.05.1991 | 02.03.1993 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
TINGHØJE ELPRO ApS
Lervangvej 18
6950 Ringkøbing
6950 Ringkøbing
CVR
15499834
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
28. maj 1991
P-nummer
1000933811
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
401100
Produktion af elektricitet
Produktion af elektricitet
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er ved hjælp af vindkraft at skabe energi og dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Registeret kapital
492.900 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-