Virksomheden STARLIGHT CREST ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 3. juli 1991 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
STARLIGHT CREST ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 3. jul. 1991
- CVR 15251670
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
STARLIGHT CREST ApS | 08.01.1992 | 07.07.2008 |
VGH NR. 737 ApS | 03.07.1991 | 07.01.1992 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lundegårdsvej 9 · DK-2900 Hellerup | 03.07.1991 | 07.07.2008 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 07.07.2008 |
980000 Uoplyst | 03.07.1991 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1996-12-16 | 16.12.1996 | 07.07.2008 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 23.12.1996 | 07.07.2008 |
80.000 DKK | 08.07.1991 | 22.12.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse | 16.12.1996 | 07.07.2008 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Else Dahl-Jensen | 03.07.1991 | 07.07.2008 |
Villy Plambek | 03.07.1991 | 07.07.2008 |
Martin Dahl-Jensen Plambek | 03.07.1991 | 07.07.2008 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Else Dahl-Jensen | 03.07.1991 | 07.07.2008 |
Villy Plambek | 03.07.1991 | 07.07.2008 |
Jens Bjerregaard | 03.07.1991 | 07.01.1992 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
STARLIGHT CREST ApS
Lundegårdsvej 9
2900 Hellerup
2900 Hellerup
CVR
15251670
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
3. juli 1991
P-nummer
1000889438
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
999999
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og investering.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-