De blev etableret i 30. juni 1991 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
SERTEK A/S
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 30. jun. 1991
- CVR 15238488
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SERTEK A/S | 30.06.1991 | 27.01.1993 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Haraldsgade 68 · DK-2100 København Ø | 30.06.1991 | 26.01.1993 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1991-06-30 | 30.06.1991 | 26.01.1993 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 03.07.1991 | 26.01.1993 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse | 30.06.1991 | 26.01.1993 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henning Johannes Nielsen | 30.06.1991 | 13.08.1992 |
Helena Andersen | 30.06.1991 | 13.08.1992 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henning Johannes Nielsen | 30.06.1991 | 13.08.1992 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SERTEK A/S
Haraldsgade 68
2100 København Ø
2100 København Ø
CVR
15238488
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
30. juni 1991
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med fremstilling og handel med biotekniske produkter og med tjenesteydelser vedrørende bioteknik, herunder videnskabelig forskning
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-