De blev etableret i 26. juni 1991 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
ARKITEKTFIRMAET SALLING-MORTENSENS TEGNESTUE A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 26. jun. 1991
- CVR 15234288
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ARKITEKTFIRMAET SALLING-MORTENSENS TEGNESTUE A/S | 26.06.1991 | 08.06.1999 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Grumstolsvej 13 · DK-8270 Højbjerg | 26.06.1991 | 31.05.1999 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1996-12-17 | 17.12.1996 | 31.05.1999 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
610.000 DKK | 27.06.1991 | 31.05.1999 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør | 17.12.1996 | 31.05.1999 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mogens Kristensen | 10.01.1996 | 31.05.1999 |
Tommy Falch | 10.01.1996 | 31.05.1999 |
Erik Nicolai Andersen | 26.06.1991 | 10.01.1996 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Tommy Falch | 24.11.1995 | 31.05.1999 |
Erik Nicolai Andersen | 26.06.1991 | 24.11.1995 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ARKITEKTFIRMAET SALLING-MORTENSENS TEGNESTUE A/S
Grumstolsvej 13
8270 Højbjerg
8270 Højbjerg
CVR
15234288
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
26. juni 1991
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive rådgivende arkitektvirksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør
Registeret kapital
610.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-