Virksomheden INVESTERINGSSELSKABET AF 1/10 1991ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Sønderborg. De blev etableret i 1. maj 1991 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
INVESTERINGSSELSKABET AF 1/10 1991ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 1. maj 1991
- CVR 15144734
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
INVESTERINGSSELSKABET AF 1/10 1991ApS | 12.11.1991 | 09.12.2003 |
ApS KBUS 38 NR. 1735 | 01.05.1991 | 11.11.1991 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Elholm 25 · DK-6400 Sønderborg | 01.05.1991 | 09.12.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 01.05.1991 | 09.12.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1993-11-01 | 01.11.1993 | 09.12.2003 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
480.000 DKK | 23.11.1993 | 09.12.2003 |
80.000 DKK | 14.05.1991 | 22.11.1993 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 01.11.1993 | 09.12.2003 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Knud Bjarne Rasmussen | 01.05.1991 | 20.08.2003 |
Janne Westy Rasmussen | 01.05.1991 | 20.08.2003 |
Line Rasmussen | 01.05.1991 | 20.08.2003 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1991 | 11.11.1991 |
Knud Bjarne Rasmussen | 01.05.1991 | 20.08.2003 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
INVESTERINGSSELSKABET AF 1/10 1991ApS
Elholm 25
6400 Sønderborg
6400 Sønderborg
CVR
15144734
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. maj 1991
P-nummer
1000868821
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at forestå opførsel og investering i fast ejendom samt udlejningsvirksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-