Virksomheden Sadanica ApS i Likvidation befinder sig i branchen "Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 22. marts 1991 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sadanica ApS i Likvidation
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 22. mar. 1991
- CVR 14978887
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Sadanica ApS i Likvidation | 05.01.1993 | 08.07.2004 |
LA PLANCHA ApS | 05.08.1992 | 04.01.1993 |
BOULAW 1097 ApS | 22.03.1991 | 04.08.1992 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Løvstikkevej 31 · DK-9000 Aalborg | 22.03.1991 | 08.07.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
713400 Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt | 22.03.1991 | 08.07.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1996-11-30 | 30.11.1996 | 08.07.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
126.000 DKK | 30.12.1996 | 08.07.2004 |
80.000 DKK | 02.04.1991 | 29.12.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 30.11.1996 | 08.07.2004 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Poul Qvistorff Andersen | 30.11.1996 | 08.07.2004 |
Jørgen Henrik Christensen | 22.03.1991 | 04.08.1992 |
Bassam Jamal Eddine Assaad | 22.03.1991 | 04.01.1993 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Sadanica ApS i Likvidation
Løvstikkevej 31
9000 Aalborg
9000 Aalborg
CVR
14978887
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
22. marts 1991
P-nummer
1000838737
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
713400
Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt
Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er udlejning af driftsmidler og fast ejendom
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-