Virksomheden AGROFLEX A/S befinder sig i branchen "Landbrugskonsulenter" og har adresse i Tappernøje. De blev etableret i 1. august 1990 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
AGROFLEX A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 1. aug. 1990
- CVR 14695575
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
AGROFLEX A/S | 01.12.1995 | 05.08.2003 |
KTH FINANS ApS | 12.06.1991 | 30.11.1995 |
ApS KBIL 15 NR. 1200 | 01.08.1990 | 11.06.1991 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Engelholmvej 1 · DK-4733 Tappernøje | 21.07.2000 | 05.08.2003 |
Engelholmvej · DK-4733 Tappernøje | 01.08.1990 | 20.07.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
741410 Landbrugskonsulenter | 01.08.1990 | 05.08.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1995-10-13 | 13.10.1995 | 05.08.2003 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 30.11.1995 | 05.08.2003 |
80.000 DKK | 04.09.1990 | 29.11.1995 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 13.10.1995 | 05.08.2003 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Gerner Wolff-Sneedorff | 13.10.1995 | 14.03.2003 |
Inge Alsø | 13.10.1995 | 14.03.2003 |
Ingrid Brix Jensen Havemann | 01.08.1990 | 08.01.1993 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Gerner Wolff-Sneedorff | 13.10.1995 | 14.03.2003 |
Bent Alsø | 13.10.1995 | 14.03.2003 |
Susanne Saul Stakemann | 01.08.1990 | 11.06.1991 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
AGROFLEX A/S
Engelholmvej 1
4733 Tappernøje
4733 Tappernøje
CVR
14695575
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. august 1990
P-nummer
1003648039
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
741410
Landbrugskonsulenter
Landbrugskonsulenter
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at formidle, drive og rådgive jordbrugsvirksomheder enten direkte eller via helt eller delvist ejede datterselskaber
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-