Virksomheden L.B.H AF 1995 A/S befinder sig i branchen "Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)" og har adresse i Odense S. De blev etableret i 1. marts 1990 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
L.B.H AF 1995 A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 1. mar. 1990
- CVR 13967393
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
L.B.H AF 1995 A/S | 03.11.1999 | 13.06.2001 |
LILLEBÆLT HUSE AF 1995 A/S | 01.04.1998 | 02.11.1999 |
LILLEBÆLT-HUSE A/S | 18.08.1995 | 31.03.1998 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Stenløkken 25 · DK-5260 Odense S | 01.03.1990 | 13.06.2001 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) | 01.03.1990 | 13.06.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1999-11-03 | 03.11.1999 | 13.06.2001 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 17.08.1995 | 13.06.2001 |
80.000 DKK | 14.03.1990 | 16.08.1995 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. | 03.11.1999 | 13.06.2001 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henrik Hvilshøj | 24.11.1998 | 13.06.2001 |
Bent Belling | 01.03.1990 | 13.06.2001 |
Bent Kristoffersen | 01.03.1990 | 24.11.1998 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jens Belling | 31.03.1998 | 13.06.2001 |
Bent Kristoffersen | 10.05.1997 | 31.03.1998 |
Victor Christoffersen | 01.03.1990 | 08.10.1990 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
L.B.H AF 1995 A/S
Stenløkken 25
5260 Odense S
5260 Odense S
CVR
13967393
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. marts 1990
P-nummer
1005081371
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
452100
Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at bygge, eje, købe og sælge boligejendomme, herunder specielt sommerhuse
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-