De blev etableret i 1. januar 1990 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
LANGKJÆR GRAFISK A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 1. jan. 1990
- CVR 13923809
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
LANGKJÆR GRAFISK A/S | 14.06.1991 | 05.07.1995 |
A/S PSE 38 NR. 1166 | 01.01.1990 | 13.06.1991 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Værkstedsvej 49 · DK-2500 Valby | 01.01.1990 | 13.03.1995 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1991-06-10 | 10.06.1991 | 13.03.1995 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 12.02.1990 | 13.03.1995 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede direktion | 10.06.1991 | 13.03.1995 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hans Peter Langkjær | 01.01.1990 | 13.03.1995 |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.01.1990 | 13.06.1991 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1990 | 13.06.1991 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Rolander Langkjær | 01.01.1990 | 13.03.1995 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1990 | 13.06.1991 |
Steen Olesen | 01.01.1990 | 13.03.1995 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
LANGKJÆR GRAFISK A/S
Værkstedsvej 49
2500 Valby
2500 Valby
CVR
13923809
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. januar 1990
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og fremstilling inden for bogtrykkeri og den grafiske branche og anden hermed forbunden virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede direktion
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-