Virksomheden EJENDOMSSELSKABET VIBORGGADE 59 ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 1. februar 1990 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
EJENDOMSSELSKABET VIBORGGADE 59 ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 1. feb. 1990
- CVR 13911703
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET VIBORGGADE 59 ApS | 05.01.2006 | 31.05.2013 |
Q 1 EJENDOMME ApS | 31.05.2001 | 04.01.2006 |
AKTIA ApS | 22.11.1999 | 30.05.2001 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Ryvangs Allé 54 · DK-2900 Hellerup | 07.02.2007 | 31.05.2013 |
Ryvangs Allé 54 · DK-2900 Hellerup | 24.01.2007 | 06.02.2007 |
Toldbodgade 63 · DK-1253 København K | 05.01.2006 | 23.01.2007 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.05.2013 |
980000 Uoplyst | 01.02.1990 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2006-01-05 | 05.01.2006 | 31.05.2013 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 30.06.1998 | 31.05.2013 |
125.000 DKK | 19.12.1996 | 29.06.1998 |
80.000 DKK | 23.02.1990 | 18.12.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 05.01.2006 | 31.05.2013 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Stig Raagaard Hansen | 22.11.1999 | 15.03.2000 |
Allan Kaare Klug | 22.11.1999 | 15.03.2000 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Martin Larsen | 05.01.2006 | 31.05.2013 |
Kim Bøttger | 31.05.2001 | 05.01.2006 |
Jens Harpøth Zilstorff | 15.03.2000 | 31.05.2001 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
EJENDOMSSELSKABET VIBORGGADE 59 ApS
Ryvangs Allé 54
2900 Hellerup
2900 Hellerup
CVR
13911703
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. februar 1990
P-nummer
1000647080
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
999999
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive finansierings- og udlånsvirksomhed og dermed forbunden aktivitet
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-