De blev etableret i 1. november 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
DAN-O-LET GRUPPEN A/S
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 1. nov. 1989
- CVR 13633231
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
DAN-O-LET GRUPPEN A/S | 03.03.1990 | 07.07.1992 |
SLP NR. 10.562 A/S | 01.11.1989 | 02.03.1990 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Heibergsgade 22 · DK-8000 Aarhus C | 01.11.1989 | 29.06.1992 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1990-03-01 | 01.03.1990 | 29.06.1992 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 06.11.1989 | 29.06.1992 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør, af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse | 01.03.1990 | 29.06.1992 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Preben Bang Henriksen | 01.11.1989 | 02.03.1990 |
Mogens Gaardboe Bertelsen | 01.11.1989 | 02.03.1990 |
Claus Black | 01.11.1989 | 23.05.1992 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Preben Bang Henriksen | 01.11.1989 | 02.03.1990 |
Ib Højmark Nielsen | 01.11.1989 | 23.05.1992 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
DAN-O-LET GRUPPEN A/S
Heibergsgade 22
8000 Aarhus C
8000 Aarhus C
CVR
13633231
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. november 1989
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive produktion og handel
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør, af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-