Virksomheden HEMME REGNBUER A/S befinder sig i branchen "Ferskvandsbrug" og har adresse i Egtved. De blev etableret i 26. juni 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
HEMME REGNBUER A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 26. jun. 1989
- CVR 13615780
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
HEMME REGNBUER A/S | 26.06.1989 | 08.01.2013 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Bøgvadvej 43 · DK-6040 Egtved | 01.01.2007 | 08.01.2013 |
Bøgvadvej 43 · DK-6040 Egtved | 26.06.1989 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
32200 Ferskvandsbrug | 01.01.2008 | 08.01.2013 |
50200 Dambrug og fiskeavl | 26.06.1989 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1998-05-27 | 27.05.1998 | 08.01.2013 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 25.10.1995 | 08.01.2013 |
300.000 DKK | 08.12.1989 | 24.10.1995 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene. | 27.05.1998 | 08.01.2013 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Svend Oluf Hansen | 19.09.2007 | 08.01.2013 |
Peter Mikael Jensen | 02.04.2004 | 19.09.2007 |
Susanne Buch Linaa | 23.06.1999 | 13.11.2003 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Finn Mulvad Hemme | 26.06.1989 | 08.01.2013 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
HEMME REGNBUER A/S
Bøgvadvej 43
6040 Egtved
6040 Egtved
CVR
13615780
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
26. juni 1989
P-nummer
1002941007
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
32200
Ferskvandsbrug
Ferskvandsbrug
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive dambrug og al i forbindelse dermed stående virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-