De blev etableret i 1. november 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
ENVOTECH A/S
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 1. nov. 1989
- CVR 13591342
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ENVOTECH A/S | 12.07.1990 | 25.01.1999 |
DRAS NR. 1184 A/S | 01.11.1989 | 11.07.1990 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Ellegårdvej 19 · DK-6400 Sønderborg | 01.11.1989 | 21.01.1999 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1997-04-29 | 29.04.1997 | 21.01.1999 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
15.004.000 DKK | 29.04.1997 | 21.01.1999 |
13.004.000 DKK | 30.09.1996 | 28.04.1997 |
8.629.000 DKK | 03.04.1996 | 29.09.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af en direktør sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. | 29.04.1997 | 21.01.1999 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Friis | 24.10.1997 | 28.09.1998 |
Morten Gramkow | 01.11.1989 | 06.03.1992 |
Dan Rybak | 01.11.1989 | 11.07.1990 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Dan Rybak | 01.11.1989 | 11.07.1990 |
Asger Gramkow | 01.11.1989 | 28.09.1998 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ENVOTECH A/S
Ellegårdvej 19
6400 Sønderborg
6400 Sønderborg
CVR
13591342
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. november 1989
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive udviklings-, produktions- og salgs- og udlejningsvirksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af en direktør sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
8.629.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-