De blev etableret i 1. oktober 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
HANSTHOLM STÅLSKIBSBEDDING A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 1. okt. 1989
- CVR 13526877
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
HANSTHOLM STÅLSKIBSBEDDING A/S | 04.10.1990 | 27.05.1998 |
SLP NR. 10.525 A/S | 01.10.1989 | 03.10.1990 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kai Lindbergs Gade 31 · DK-7730 Hanstholm | 01.10.1989 | 27.12.1995 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1990-09-21 | 21.09.1990 | 27.12.1995 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
800.000 DKK | 03.10.1990 | 27.12.1995 |
300.000 DKK | 06.10.1989 | 02.10.1990 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse | 21.09.1990 | 27.12.1995 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Evald Kristensen Vangsgaard | 01.10.1989 | 27.12.1995 |
Preben Bang Henriksen | 01.10.1989 | 03.10.1990 |
Mogens Gaardboe Bertelsen | 01.10.1989 | 03.10.1990 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Preben Bang Henriksen | 01.10.1989 | 03.10.1990 |
Poul Clausen Odde | 01.10.1989 | 27.12.1995 |
Franco Enrico Luigi Ballerini | 01.10.1989 | 01.03.1993 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
HANSTHOLM STÅLSKIBSBEDDING A/S
Kai Lindbergs Gade 31
7730 Hanstholm
7730 Hanstholm
CVR
13526877
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. oktober 1989
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje og drive Hanstholm Stålskibsbedding og hermed beslægtet havne og skibsrelevant handels, investerings og servicevirksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
800.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-