Virksomheden KOMPLEMENTARSELSKABET HUNDESTED ISVÆRK ApS befinder sig i branchen "Finansieringsvirksomhed i øvrigt" og har adresse i Hundested. De blev etableret i 1. september 1989 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
KOMPLEMENTARSELSKABET HUNDESTED ISVÆRK ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 1. sep. 1989
- CVR 13429693
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KOMPLEMENTARSELSKABET HUNDESTED ISVÆRK ApS | 23.12.1989 | 09.01.2003 |
ApS SPKR NR. 2500 | 01.09.1989 | 22.12.1989 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Færgevejen 2 · DK-3390 Hundested | 01.09.1989 | 09.01.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt | 01.09.1989 | 09.01.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2000-11-27 | 27.11.2000 | 09.01.2003 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
150.000 DKK | 22.12.1989 | 09.01.2003 |
80.000 DKK | 07.09.1989 | 21.12.1989 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to direktører i forening | 27.11.2000 | 09.01.2003 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mogens Bacci Hartz | 10.05.2000 | 09.01.2003 |
Ole Andersen | 22.01.1998 | 09.01.2003 |
Henrik Birch Christiansen | 11.05.1996 | 22.01.1998 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
KOMPLEMENTARSELSKABET HUNDESTED ISVÆRK ApS
Færgevejen 2
3390 Hundested
3390 Hundested
CVR
13429693
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. september 1989
P-nummer
1000561990
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
652395
Finansieringsvirksomhed i øvrigt
Finansieringsvirksomhed i øvrigt
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at være komplementar i Hundested Isværk K/S og deltage i ledelsen af dette kommanditselskab
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to direktører i forening
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-