Virksomheden BDS FINANS. VEJEN A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Vejen. De blev etableret i 1. september 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
BDS FINANS. VEJEN A/S
OPLØST EFTER SPALTNING
- A/S
- Etableret 1. sep. 1989
- CVR 13405638
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BDS FINANS. VEJEN A/S | 10.11.1998 | 18.02.2004 |
BIG DUTCHMAN (SKANDINAVIEN) A/S | 03.03.1990 | 09.11.1998 |
SLP NR. 10.512 A/S | 01.09.1989 | 02.03.1990 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Park Alle 13 · DK-6600 Vejen | 01.09.1989 | 18.02.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 01.09.1989 | 18.02.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2002-11-04 | 04.11.2002 | 18.02.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
502.000 DKK | 04.11.2002 | 18.02.2004 |
604.000 DKK | 08.01.1997 | 03.11.2002 |
302.000 DKK | 02.03.1990 | 07.01.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. | 04.11.2002 | 18.02.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Betty Kristiane Pedersen | 06.01.2003 | 18.02.2004 |
Helle Ørum Andersen | 06.01.2003 | 18.02.2004 |
Preben Bang Henriksen | 01.09.1989 | 02.03.1990 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Preben Bang Henriksen | 01.09.1989 | 02.03.1990 |
Jens Ole Andersen | 01.09.1989 | 18.02.2004 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
BDS FINANS. VEJEN A/S
Park Alle 13
6600 Vejen
6600 Vejen
CVR
13405638
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. september 1989
P-nummer
1004909135
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er handel, produktion og investering og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.
Registeret kapital
604.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-