Virksomheden EJENDOMSAKTIESELSKABET ST. CROIX befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 1. juli 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
EJENDOMSAKTIESELSKABET ST. CROIX
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 1. jul. 1989
- CVR 13365903
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
EJENDOMSAKTIESELSKABET ST. CROIX | 11.01.1990 | 27.08.2001 |
DRAS NR. 1126 A/S | 01.07.1989 | 10.01.1990 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lyngbyvej 20 · DK-2100 København Ø | 22.12.1999 | 27.08.2001 |
Kongevejen 118 · DK-2840 Holte | 01.07.1989 | 21.12.1999 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.07.1989 | 27.08.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1999-12-22 | 22.12.1999 | 27.08.2001 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
7.200.000 DKK | 02.04.1991 | 27.08.2001 |
300.000 DKK | 02.08.1989 | 01.04.1991 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 22.12.1999 | 27.08.2001 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Valther Paustian | 26.03.1998 | 27.12.2000 |
Fritz Larsen | 02.11.1997 | 27.12.2000 |
Eigil Midtgaard | 15.08.1997 | 02.11.1997 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Fritz Larsen | 02.11.1997 | 27.12.2000 |
Eigil Midtgaard | 15.08.1997 | 02.11.1997 |
John Stig Hansen | 23.06.1997 | 15.08.1997 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
EJENDOMSAKTIESELSKABET ST. CROIX
Lyngbyvej 20
2100 København Ø
2100 København Ø
CVR
13365903
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. juli 1989
P-nummer
1000550587
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
702040
Udlejning af erhvervsejendomme
Udlejning af erhvervsejendomme
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at investere i erhvervsejendomme og dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
7.200.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-