De blev etableret i 10. august 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
TELE SØNDERJYLLAND A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 10. aug. 1989
- CVR 13327998
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
TELE SØNDERJYLLAND A/S | 10.08.1989 | 11.09.1995 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
H.P. Hanssens Gade 21 · DK-6200 Aabenraa | 10.08.1989 | 16.08.1995 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1994-09-16 | 16.09.1994 | 16.08.1995 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000.000 DKK | 18.10.1994 | 16.08.1995 |
15.000.000 DKK | 10.08.1989 | 17.10.1994 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand med et andet medlem af bestyrelsen eller med en direktør, eller af selskabets direktører hver for sig | 16.09.1994 | 16.08.1995 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erik Bøjesen | 10.08.1989 | 25.04.1994 |
Allan Andersen | 10.08.1989 | 16.08.1995 |
Kresten Philipsen | 10.08.1989 | 16.08.1995 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jens Hauge | 10.08.1989 | 16.08.1995 |
Svend Erik Holst | 10.08.1989 | 16.08.1995 |
Preben Erik Bach Laursen | 10.08.1989 | 31.08.1993 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
TELE SØNDERJYLLAND A/S
H.P. Hanssens Gade 21
6200 Aabenraa
6200 Aabenraa
CVR
13327998
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
10. august 1989
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive telekommunikationsvirk- somhed, handel og service samt anden i forbindelse stående virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand med et andet medlem af bestyrelsen eller med en direktør, eller af selskabets direktører hver for sig
Registeret kapital
40.000.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-