De blev etableret i 1. maj 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
S & P GRUPPEN A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 1. maj 1989
- CVR 13120188
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
S & P GRUPPEN A/S | 10.11.1989 | 13.09.1994 |
VICH 1383 ApS | 01.05.1989 | 09.11.1989 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Landemærket 57 · DK-1119 København K | 01.05.1989 | 05.09.1994 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1991-05-22 | 22.05.1991 | 05.09.1994 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 09.11.1989 | 05.09.1994 |
80.000 DKK | 23.05.1989 | 08.11.1989 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem | 22.05.1991 | 05.09.1994 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peter Helge Silfvander | 01.05.1989 | 01.07.1991 |
Jacob Palmqvist | 01.05.1989 | 05.09.1994 |
Nils Palmqvist | 01.05.1989 | 05.09.1994 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Victor Christoffersen | 01.05.1989 | 09.11.1989 |
Nils Palmqvist | 01.05.1989 | 05.09.1994 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
S & P GRUPPEN A/S
Landemærket 57
1119 København K
1119 København K
CVR
13120188
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. maj 1989
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er handel, investering og lignende virksomhed, der af bestyrelsen skønnes forenelig med selskabets førnævnte formål
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-