Virksomheden KAI JOHANSEN ÆGFORRETNING A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Odense C. De blev etableret i 26. maj 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
KAI JOHANSEN ÆGFORRETNING A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 26. maj 1989
- CVR 13056889
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KAI JOHANSEN ÆGFORRETNING A/S | 22.09.1989 | 24.11.2004 |
P.P.H.S.G. 135 A/S | 26.05.1989 | 21.09.1989 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Havnegade 33 · DK-5000 Odense C | 26.05.1989 | 24.11.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 26.05.1989 | 24.11.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1990-05-04 | 04.05.1990 | 24.11.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 31.05.1989 | 24.11.2004 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør eller af et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse | 04.05.1990 | 24.11.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thor Stadil | 26.05.1989 | 23.11.1993 |
Henning Hansen | 26.05.1989 | 21.09.1989 |
Peter Christian Søttrup | 26.05.1989 | 23.11.1993 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thor Stadil | 26.05.1989 | 23.11.1993 |
Bjørn Stadil | 26.05.1989 | 23.11.1993 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
KAI JOHANSEN ÆGFORRETNING A/S
Havnegade 33
- 35
5000 Odense C
5000 Odense C
CVR
13056889
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
26. maj 1989
P-nummer
1005555873
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og anden dermed i forbindelse stående virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør eller af et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-