Virksomheden A.G. LAURIDSEN A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Skjern. De blev etableret i 27. april 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
A.G. LAURIDSEN A/S
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- A/S
- Etableret 27. apr. 1989
- CVR 13002231
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
A.G. LAURIDSEN A/S | 27.04.1989 | 08.02.2008 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
V Marupvej 5 · DK-6900 Skjern | 01.01.2007 | 08.02.2008 |
V Marupvej 5 · DK-6900 Skjern | 27.04.1989 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 08.02.2008 |
980000 Uoplyst | 27.04.1989 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1989-04-27 | 27.04.1989 | 08.02.2008 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.000.000 DKK | 09.05.1989 | 08.02.2008 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen eller den samlede bestyrelse i forening | 27.04.1989 | 08.02.2008 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Sten Kirk Larsen | 27.04.1989 | 21.10.2002 |
Anker Nørremark Lauridsen | 27.04.1989 | 08.02.2008 |
Anne Grethe Thorø Lauridsen | 27.04.1989 | 08.02.2008 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anker Nørremark Lauridsen | 15.09.1999 | 08.02.2008 |
Anne Grethe Thorø Lauridsen | 27.04.1989 | 14.09.1999 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
A.G. LAURIDSEN A/S
V Marupvej 5
6900 Skjern
6900 Skjern
CVR
13002231
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
27. april 1989
P-nummer
1000482240
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
999999
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og håndværk
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen eller den samlede bestyrelse i forening
Registeret kapital
1.000.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-