Virksomheden JIC HANDEL ApS befinder sig i branchen "Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder)" og har adresse i Knebel. De blev etableret i 1. april 1989 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
JIC HANDEL ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 1. apr. 1989
- CVR 12964978
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
JIC HANDEL ApS | 30.09.1994 | 13.06.2002 |
B.J. INVEST FREDERIKSHAVN ApS | 07.10.1989 | 29.09.1994 |
ApS SPKR 4 NR. 2431 | 01.04.1989 | 06.10.1989 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Bykrogen 13 · DK-8420 Knebel | 01.04.1989 | 13.06.2002 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
524830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) | 01.04.1989 | 13.06.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1999-03-23 | 23.03.1999 | 13.06.2002 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 04.11.1996 | 13.06.2002 |
81.000 DKK | 24.10.1994 | 03.11.1996 |
80.000 DKK | 18.04.1989 | 23.10.1994 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen. | 23.03.1999 | 13.06.2002 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Roald Jensen | 29.09.1998 | 13.06.2002 |
Finn Campen | 01.04.1989 | 29.09.1998 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1989 | 06.10.1989 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
JIC HANDEL ApS
Bykrogen 13
8420 Knebel
8420 Knebel
CVR
12964978
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. april 1989
P-nummer
1005055178
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
524830
Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder)
Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder)
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive en gros og detailhandel, herunder bilhandel, handel med tekstilvarer, partivarer m.v..
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen.
Registeret kapital
81.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-