De blev etableret i 1. april 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
AKTIESELSKABET AF 25.8.1989, VINDERUP
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 1. apr. 1989
- CVR 12936133
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
AKTIESELSKABET AF 25.8.1989, VINDERUP | 14.10.1989 | 24.10.1996 |
A/S PSE 14 NR. 1243 | 01.04.1989 | 13.10.1989 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Højvang 14 · DK-7830 Vinderup | 01.04.1989 | 21.10.1996 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1995-09-07 | 07.09.1995 | 21.10.1996 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.200.000 DKK | 13.10.1989 | 21.10.1996 |
300.000 DKK | 18.04.1989 | 12.10.1989 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse | 07.09.1995 | 21.10.1996 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Bekhøj Pedersen | 15.06.1995 | 21.10.1996 |
Bjarne Bæksgaard Thomsen | 15.06.1995 | 21.10.1996 |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.04.1989 | 13.10.1989 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Bekhøj Pedersen | 15.06.1995 | 21.10.1996 |
Ole Jens Søndergaard Olesen | 01.04.1989 | 15.09.1992 |
Poul Vittrup Thorsen | 01.04.1989 | 06.01.1992 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
AKTIESELSKABET AF 25.8.1989, VINDERUP
Højvang 14
7830 Vinderup
7830 Vinderup
CVR
12936133
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. april 1989
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er besiddelse, køb og salg af fast ejendom, handel, investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-