Virksomheden PARTS-INVEST A/S befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 1. april 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
PARTS-INVEST A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 1. apr. 1989
- CVR 12935897
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
PARTS-INVEST A/S | 09.09.1989 | 09.12.2008 |
A/S PSE 14 NR. 1234 | 01.04.1989 | 08.09.1989 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Sofievej 9A · DK-2900 Hellerup | 10.12.2007 | 09.12.2008 |
Strandvejen 157 · DK-2900 Hellerup | 01.04.1989 | 09.12.2007 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682030 Anden udlejning af boliger | 01.01.2008 | 09.12.2008 |
702030 Anden udlejning af boliger | 01.04.1989 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1997-12-17 | 17.12.1997 | 09.12.2008 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
501.000 DKK | 27.12.1996 | 09.12.2008 |
300.000 DKK | 18.04.1989 | 26.12.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 17.12.1997 | 09.12.2008 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.04.1989 | 08.09.1989 |
Knud Jørgensen | 01.04.1989 | 16.06.2008 |
Preben Nørholm | 01.04.1989 | 16.06.2008 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1989 | 08.09.1989 |
Preben Nørholm | 01.04.1989 | 16.06.2008 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
PARTS-INVEST A/S
Sofievej 9
2900 Hellerup
2900 Hellerup
CVR
12935897
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. april 1989
P-nummer
1000470826
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
682030
Anden udlejning af boliger
Anden udlejning af boliger
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er investering og financiering samt køb, salg, besiddelse, formueforvaltning, leasing og leje navnligt af fast ejendom og driftsmidler samt hermed forbundet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
501.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-