Virksomheden F.C. EJENDOMME A/S befinder sig i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis" og har adresse i København V. De blev etableret i 1. april 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
F.C. EJENDOMME A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 1. apr. 1989
- CVR 12931476
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
F.C. EJENDOMME A/S | 01.07.1989 | 19.04.2000 |
A/S PSE NR. 3078 | 01.04.1989 | 30.06.1989 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Mitchellsgade 9 · DK-1568 København V | 01.04.1989 | 19.04.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
703210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis | 01.04.1989 | 19.04.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1991-01-07 | 07.01.1991 | 19.04.2000 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 05.04.1989 | 19.04.2000 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene | 07.01.1991 | 19.04.2000 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Torben Korsbæk Koch | 01.04.1989 | 19.04.2000 |
Mogens Peder Kofoed Pihl | 01.04.1989 | 06.02.1992 |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.04.1989 | 30.06.1989 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mogens Peder Kofoed Pihl | 01.04.1989 | 19.04.2000 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1989 | 30.06.1989 |
Hans Jørgen Kurt Mathias | 01.04.1989 | 02.05.1990 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
F.C. EJENDOMME A/S
Mitchellsgade 9
1568 København V
1568 København V
CVR
12931476
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. april 1989
P-nummer
1005546279
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
703210
Administration af fast ejendom på kontraktbasis
Administration af fast ejendom på kontraktbasis
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at erhverve og administrere ejendomme, herunder være komplementar i ejendomssel- skaber, drive handel og industri, investere i værdi- papirer og dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-