Virksomheden HOLDINGSELSKABET AF 10/3-2010 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København N. De blev etableret i 1. februar 1989 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
HOLDINGSELSKABET AF 10/3-2010 ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 1. feb. 1989
- CVR 12850484
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
HOLDINGSELSKABET AF 10/3-2010 ApS | 10.03.2010 | 05.01.2016 |
RASK-PEDERSEN & DALSGAARD HOLDING ApS | 26.02.2005 | 09.03.2010 |
VICH 481216 ApS | 26.11.2003 | 25.02.2005 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Nørrebrogade 32 · DK-2200 København N | 14.12.2009 | 05.01.2016 |
Toldbodgade 51B · DK-1253 København K | 01.02.1989 | 13.12.2009 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2009 | 05.01.2016 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
980000 Uoplyst | 01.02.1989 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2010-03-10 | 10.03.2010 | 05.01.2016 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 24.10.1997 | 05.01.2016 |
80.000 DKK | 07.02.1989 | 23.10.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 10.03.2010 | 05.01.2016 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christian Harlang | 01.02.1989 | 15.10.1992 |
Peter Emil Linder-Madsen | 01.02.1989 | 27.12.1996 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.02.1989 | 25.08.1989 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henrik Axel Egsgaard Rask | 16.05.2003 | 19.03.2010 |
Aage Rask-Pedersen | 27.12.1996 | 16.05.2003 |
Peter Emil Linder-Madsen | 01.02.1989 | 27.12.1996 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
HOLDINGSELSKABET AF 10/3-2010 ApS
Nørrebrogade 32
2200 København N
2200 København N
CVR
12850484
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. februar 1989
P-nummer
1003797378
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handels-, industri-, og investeringsvirksomhed samt efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-