Virksomheden DAN-FORCE WINDENERGY A/S befinder sig i branchen "Produktion af elektricitet" og har adresse i Holbæk. De blev etableret i 1. oktober 1988 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
DAN-FORCE WINDENERGY A/S
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- A/S
- Etableret 1. okt. 1988
- CVR 12677677
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
DAN-FORCE WINDENERGY A/S | 26.06.1990 | 09.07.2010 |
NÆS MØLLEN A/S | 24.05.1989 | 25.06.1990 |
A/S PSE NR. 2861 | 01.10.1988 | 23.05.1989 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Hørby Færgevej 43 · DK-4300 Holbæk | 08.06.2009 | 09.07.2010 |
Lundemarksvej 29 · DK-4300 Holbæk | 01.01.2007 | 07.06.2009 |
Lundemarksvej 29 · DK-4300 Holbæk | 01.10.1988 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
351100 Produktion af elektricitet | 01.01.2008 | 09.07.2010 |
401100 Produktion af elektricitet | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
454500 Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt | 01.10.1988 | 31.12.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1990-04-25 | 25.04.1990 | 09.07.2010 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 25.06.1990 | 09.07.2010 |
300.000 DKK | 04.10.1988 | 24.06.1990 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør | 25.04.1990 | 09.07.2010 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ester Toft | 04.06.2009 | 09.07.2010 |
Ib Anker Andersen | 01.10.1988 | 09.07.2010 |
Hans Kjeld Hansen | 01.10.1988 | 17.12.1992 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ib Anker Andersen | 01.10.1988 | 09.07.2010 |
Ole Bengt Gindrup | 01.10.1988 | 17.12.1992 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.10.1988 | 23.05.1989 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
DAN-FORCE WINDENERGY A/S
Hørby Færgevej 43
4300 Holbæk
4300 Holbæk
CVR
12677677
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. oktober 1988
P-nummer
1004944659
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- NÆS MØLLEN A/S
Branchekode
351100
Produktion af elektricitet
Produktion af elektricitet
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er udvikling, produktion og salg af anlæg for unnyttelse af vedvarende energi samt hermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-