De blev etableret i 26. maj 1992 og er af virksomhedstypen Uoplyst virksomhedsform.
J. LAURITZEN A/S'S PENSIONSKASSE. AFVIKLINGSKASSE
SLETTET
- UOP
- Etableret 26. maj 1992
- CVR 12669216
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
J. LAURITZEN A/S'S PENSIONSKASSE. AFVIKLINGSKASSE | 26.05.1992 | 13.06.2005 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
undefined 28 · DK-undefined undefined | 26.05.1992 | 13.06.2005 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
660290 Anden pensionsforsikring | 24.09.2003 | 13.06.2005 |
660210 Pensionskasser | 26.05.1992 | 23.09.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1992-05-26 | 26.05.1992 | 13.06.2005 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Pensionskassen tegnes af den samlede bestyrelse eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af en forretningsfører og et medlem af bestyrelsen. | 26.05.1992 | 13.06.2005 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Tove Elisabeth Nielsen | 23.05.2002 | 13.06.2005 |
Kenneth Weber-Hansen | 01.06.1995 | 13.06.2005 |
Linda Holdgaard Sparrevohn Riedel | 01.06.1995 | 23.05.2002 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
J. LAURITZEN A/S'S PENSIONSKASSE. AFVIKLINGSKASSE
28
CVR
12669216
Virksomhedstype
Uoplyst virksomhedsform
Stiftet
26. maj 1992
P-nummer
1000425862
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
660290
Anden pensionsforsikring
Anden pensionsforsikring
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Pensionskassens formål er at drive pensionskassevirksomhed, herunder at sikre medlemmerne af pensionskassen alderspension, invalidepension, ægtefællepension og børnepension efter bestemmelserne i pensionskassens pensionsregulativ.
Tegningsregel
Pensionskassen tegnes af den samlede bestyrelse eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af en forretningsfører og et medlem af bestyrelsen.
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-