De blev etableret i 1. december 1988 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
KURSUSSELSKABET AF 27/3 1995 ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 1. dec. 1988
- CVR 12669178
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KURSUSSELSKABET AF 27/3 1995 ApS | 12.04.1995 | 21.08.1998 |
PROFIL SALG ApS | 27.10.1989 | 11.04.1995 |
ASX 14148 ApS | 01.12.1988 | 26.10.1989 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Baggesvognsvej 499A · DK-9870 Sindal | 01.12.1988 | 14.07.1998 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1995-03-27 | 27.03.1995 | 14.07.1998 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
80.000 DKK | 02.12.1988 | 14.07.1998 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening | 27.03.1995 | 14.07.1998 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lars Goth | 01.12.1988 | 14.07.1998 |
Anna Margrethe Goth | 01.12.1988 | 14.07.1998 |
Søren Goth | 01.12.1988 | 14.07.1998 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Goth | 01.12.1988 | 14.07.1998 |
Preben Bang Henriksen | 01.12.1988 | 26.10.1989 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
KURSUSSELSKABET AF 27/3 1995 ApS
Baggesvognsvej 499
9870 Sindal
9870 Sindal
CVR
12669178
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. december 1988
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive kursusvirksomhed, at yde managementbistand, at foretage administration, handel og investering samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-