De blev etableret i 1. december 1988 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
SVEND ERIK LARSEN A/S
OPLØST EFTER SPALTNING
- A/S
- Etableret 1. dec. 1988
- CVR 12580134
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SVEND ERIK LARSEN A/S | 01.12.1988 | 14.05.1997 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Industrivej 42 · DK-4683 Rønnede | 01.12.1988 | 09.05.1997 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1995-01-11 | 11.01.1995 | 09.05.1997 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 23.12.1988 | 09.05.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktøren, eller af den samlede bestyrelse i forening | 11.01.1995 | 09.05.1997 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Carsten Søndergaard Larsen | 01.12.1988 | 09.05.1997 |
Svend-Erik Larsen | 01.12.1988 | 09.05.1997 |
Torben Søndergaard Larsen | 01.12.1988 | 09.05.1997 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Svend-Erik Larsen | 01.12.1988 | 09.05.1997 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SVEND ERIK LARSEN A/S
Industrivej 42
4683 Rønnede
4683 Rønnede
CVR
12580134
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. december 1988
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive entreprenør og murervirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter bestyrelsens skøn
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktøren, eller af den samlede bestyrelse i forening
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-