Virksomheden MATR.NR. 151 FRIMANDS KVARTER A/S befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. november 1988 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
MATR.NR. 151 FRIMANDS KVARTER A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 1. nov. 1988
- CVR 12553102
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MATR.NR. 151 FRIMANDS KVARTER A/S | 18.12.2003 | 15.07.2004 |
HESAMA EJENDOMME A/S | 02.09.1989 | 17.12.2003 |
ApS SPKR 4 NR. 1994 | 01.11.1988 | 01.09.1989 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Bredgade 76 · DK-1260 København K | 18.12.2003 | 15.07.2004 |
Hummeltoften 3B · DK-2830 Virum | 01.11.1988 | 17.12.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702030 Anden udlejning af boliger | 01.11.1988 | 15.07.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2003-12-18 | 18.12.2003 | 15.07.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 01.09.1989 | 15.07.2004 |
80.000 DKK | 02.11.1988 | 31.08.1989 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem. | 18.12.2003 | 15.07.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per Ørskov Østergaard | 18.12.2003 | 15.07.2004 |
Jan Paulsen | 18.12.2003 | 15.07.2004 |
Poul Erik Cornelius | 01.11.1988 | 12.10.1995 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per Ørskov Østergaard | 18.12.2003 | 15.07.2004 |
Henning Von Schmager | 01.11.1988 | 18.12.2003 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1988 | 03.02.1989 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
MATR.NR. 151 FRIMANDS KVARTER A/S
Bredgade 76
1260 København K
1260 København K
CVR
12553102
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. november 1988
P-nummer
1000405607
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
702030
Anden udlejning af boliger
Anden udlejning af boliger
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er køb, salg og drift af fast ejendom.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem.
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-