Virksomheden I.M. AF 28.10.1993 A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Oksbøl. De blev etableret i 1. september 1988 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
I.M. AF 28.10.1993 A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 1. sep. 1988
- CVR 12517378
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
I.M. AF 28.10.1993 A/S | 04.11.1993 | 06.03.2000 |
INTERNATIONAL MARKETING, OKSBØL A/S | 26.01.1989 | 03.11.1993 |
A/S PSE 13 NR. 1178 | 01.09.1988 | 25.01.1989 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Industrivej 18 · DK-6840 Oksbøl | 01.09.1988 | 06.03.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 01.09.1988 | 06.03.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1993-10-28 | 28.10.1993 | 06.03.2000 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 02.09.1988 | 06.03.2000 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af en direktør alene | 28.10.1993 | 06.03.2000 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jens Erik Gammelby | 01.09.1988 | 22.09.1992 |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.09.1988 | 25.01.1989 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1988 | 25.01.1989 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1988 | 25.01.1989 |
Carsten Rønne Mikkelsen | 01.09.1988 | 10.03.1995 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
I.M. AF 28.10.1993 A/S
Industrivej 18
6840 Oksbøl
6840 Oksbøl
CVR
12517378
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. september 1988
P-nummer
1004165486
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel, import, eksport og dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af en direktør alene
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-