De blev etableret i 1. september 1988 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
PERCIVAL NIELSEN A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 1. sep. 1988
- CVR 12516290
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
PERCIVAL NIELSEN A/S | 01.02.1989 | 24.09.1992 |
A/S PSE NR. 2762 | 01.09.1988 | 31.01.1989 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Milnersvej 7 · DK-3400 Hillerød | 01.09.1988 | 03.09.1992 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1988-12-30 | 30.12.1988 | 03.09.1992 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
401.000 DKK | 16.05.1989 | 03.09.1992 |
300.000 DKK | 02.09.1988 | 15.05.1989 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer | 30.12.1988 | 03.09.1992 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Max Karlsson | 01.09.1988 | 03.09.1992 |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.09.1988 | 31.01.1989 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1988 | 31.01.1989 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1988 | 31.01.1989 |
Jørgen Borg | 01.09.1988 | 03.09.1992 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
PERCIVAL NIELSEN A/S
Milnersvej 7
3400 Hillerød
3400 Hillerød
CVR
12516290
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. september 1988
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniør- virksomhed og dertil naturligt knyttede aktiviteter
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer
Registeret kapital
401.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-