Virksomheden NUUK SKY NET ApS befinder sig i branchen "Anden telekommunikation" og har adresse i Nuussuaq. De blev etableret i 1. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
NUUK SKY NET ApS
OPLØST EFTER FUSION
- APS
- Etableret 1. okt. 2007
- CVR 12424426
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
NUUK SKY NET ApS | 30.12.2014 | 23.05.2019 |
NUUK SKY NET A/S | 01.10.2007 | 29.12.2014 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Issortarfimmut 4 · GL-3905 Nuussuaq | 29.12.2014 | 23.05.2019 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
619000 Anden telekommunikation | 01.01.2008 | 23.05.2019 |
642040 Øvrig telekommunikation | 01.10.2007 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2014-12-29 | 29.12.2014 | 23.05.2019 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 29.12.2014 | 23.05.2019 |
3.500.000 DKK | 14.04.2011 | 28.12.2014 |
1.500.000 DKK | 19.06.2009 | 13.04.2011 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren sammen med bestyrelsesformanden. | 29.12.2014 | 23.05.2019 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Michael Collin | 29.12.2014 | 23.05.2019 |
Brian Torp | 29.12.2014 | 23.05.2019 |
Torsten Seberg Færk | 04.06.2013 | 29.12.2014 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Brian Torp | 29.12.2014 | 23.05.2019 |
Peter Engsig-Karup | 01.01.2010 | 01.03.2014 |
Allan Schmidt Chemnitz | 19.06.2009 | 30.09.2009 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
NUUK SKY NET ApS
Issortarfimmut 4
3905 Nuussuaq
3905 Nuussuaq
CVR
12424426
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. oktober 2007
P-nummer
1008101325
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- NUUK PORTALEN ApS
- SKY NET ApS
- SKY NET DENMARK ApS
- SKY NET GREENLAND ApS
- SKY NET ICELAND ApS
Branchekode
619000
Anden telekommunikation
Anden telekommunikation
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren sammen med bestyrelsesformanden.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-