Virksomheden Fonden for Vojens Idræts- og Sportshaller befinder sig i branchen "Drift af sportsanlæg" og har adresse i Vojens. De blev etableret i 18. september 1967 og er af virksomhedstypen Fonde og andre selvejende institutioner.
Fonden for Vojens Idræts- og Sportshaller
AKTIV
- FON
- Etableret 18. sep. 1967
- CVR 12329512
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Fonden for Vojens Idræts- og Sportshaller | 19.06.2015 | |
DEN SELVEJENDE INSTITUTION VOJENS HALLEN | 18.09.1967 | 18.06.2015 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Stadionparken 6 · DK-6500 Vojens | 19.06.2015 | |
Rådhuscentret 7 · DK-6500 Vojens | 01.01.2007 | 18.06.2015 |
Rådhuscentret 7 · DK-6500 Vojens | 09.12.2002 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
931100 Drift af sportsanlæg | 01.01.2008 | |
926110 Idræts- og svømmehaller | 18.09.1967 | 31.12.2007 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Holger Christian Mikkelsen | 27.12.2021 | |
Anders Sjøgaard | 27.12.2021 | |
Jan Burglin Arentoft | 27.12.2021 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Fonden for Vojens Idræts- og Sportshaller
Stadionparken 6
6500 Vojens
6500 Vojens
CVR
12329512
Virksomhedstype
Fonde og andre selvejende institutioner
Stiftet
18. september 1967
P-nummer
1005498502
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
931100
Drift af sportsanlæg
Drift af sportsanlæg
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
-
Tegningsregel
-
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
29
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-