De blev etableret i 1. marts 1988 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
ØERNES RADIO, SVENDBORG ApS
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 1. mar. 1988
- CVR 12002742
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ØERNES RADIO, SVENDBORG ApS | 26.08.1988 | 06.09.1995 |
ApS SMBK NR. 1568 | 01.03.1988 | 25.08.1988 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Skårupøre Strandvej 3 · DK-5700 Svendborg | 01.03.1988 | 29.08.1995 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1989-08-09 | 09.08.1989 | 29.08.1995 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
82.800 DKK | 18.09.1989 | 29.08.1995 |
748.000 DKK | 18.11.1988 | 17.09.1989 |
80.000 DKK | 14.03.1988 | 17.11.1988 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem | 09.08.1989 | 29.08.1995 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jens Henrik Hagn-Meincke | 01.03.1988 | 19.10.1992 |
Steen Heinsen | 01.03.1988 | 19.10.1992 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1988 | 25.08.1988 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Susanne Saul Stakemann | 01.03.1988 | 25.08.1988 |
Ole Richard Olsen | 01.03.1988 | 21.06.1995 |
Peter Ørting | 01.03.1988 | 30.08.1994 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ØERNES RADIO, SVENDBORG ApS
Skårupøre Strandvej 3
5700 Svendborg
5700 Svendborg
CVR
12002742
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. marts 1988
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at udøve kommerciel radiovirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem
Registeret kapital
82.800 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-