Virksomheden SB AF 2003 ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 1. marts 1988 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
SB AF 2003 ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 1. mar. 1988
- CVR 11990894
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SB AF 2003 ApS | 30.01.2002 | 20.01.2004 |
DCP AF 1999 A/S | 21.09.1999 | 29.01.2002 |
DE-VI, CONSTRUCTION PRODUCTS A/S | 07.07.1988 | 20.09.1999 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Langelinie Allé 35 · DK-2100 København Ø | 31.07.2003 | 20.01.2004 |
Skodsborg Strandvej 148 · DK-2942 Skodsborg | 30.01.2002 | 30.07.2003 |
Ulvehavevej 61 · DK-7100 Vejle | 01.03.1988 | 29.01.2002 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 01.07.1999 | 20.01.2004 |
313000 Fremstilling af isolerede ledninger og kabler | 01.03.1988 | 30.06.1999 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2003-07-31 | 31.07.2003 | 20.01.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 25.06.2003 | 20.01.2004 |
5.000.000 DKK | 18.08.1989 | 24.06.2003 |
300.000 DKK | 14.03.1988 | 17.08.1989 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 31.07.2003 | 20.01.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mikala Nøhr Lange | 26.03.2001 | 30.01.2003 |
Rud Trabjerg Pedersen | 07.08.2000 | 26.03.2001 |
Lars Hermansen | 20.09.1999 | 30.01.2003 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Sten Hansen | 30.01.2003 | 31.07.2003 |
Lars Hermansen | 20.09.1999 | 30.01.2003 |
Alfred Bjørn Christensen | 30.11.1998 | 20.09.1999 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SB AF 2003 ApS
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
2100 København Ø
CVR
11990894
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. marts 1988
P-nummer
1000311543
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed ved handel og industri og anden hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Registeret kapital
5.000.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-