Virksomheden RIBE TEKNISKE FORENINGS LEGAT befinder sig i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål" og har adresse i Ribe. De blev etableret i 1. januar 1901 og er af virksomhedstypen Fonde og andre selvejende institutioner.
RIBE TEKNISKE FORENINGS LEGAT
AKTIV
- FON
- Etableret 1. jan. 1901
- CVR 11669581
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
RIBE TEKNISKE FORENINGS LEGAT | 01.01.1901 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Skibbroen 21 · DK-6760 Ribe | 01.01.2007 | |
Skibbroen 21 · DK-6760 Ribe | 01.01.1901 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål | 01.01.2008 | |
980000 Uoplyst | 01.01.1901 | 31.12.2007 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Benny Christian Nielsen | 11.12.2019 | |
Henrik Gantzel | 11.12.2019 | 11.12.2019 |
Jørgen Skov | 04.01.2019 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
RIBE TEKNISKE FORENINGS LEGAT
Skibbroen 21
6760 Ribe
6760 Ribe
CVR
11669581
Virksomhedstype
Fonde og andre selvejende institutioner
Stiftet
1. januar 1901
P-nummer
1005427371
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
889910
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
-
Tegningsregel
-
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-