Virksomheden JUSTITSRÅD ORS HANNIBAL M MADSEN OG HUSTRU OG SØN INGENIØR GROSS HANNIBAL M MADSENS LEGAT befinder sig i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål" og har adresse i København V. De blev etableret i 1. januar 1901 og er af virksomhedstypen Fonde og andre selvejende institutioner.
JUSTITSRÅD ORS HANNIBAL M MADSEN OG HUSTRU OG SØN INGENIØR GROSS HANNIBAL M MADSENS LEGAT
OPHØRT
- FON
- Etableret 1. jan. 1901
- CVR 11656838
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
JUSTITSRÅD ORS HANNIBAL M MADSEN OG HUSTRU OG SØN INGENIØR GROSS HANNIBAL M MADSENS LEGAT | 01.01.1901 | 17.12.2018 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kalvebod Brygge 39 · DK-1560 København V | 01.10.2018 | 17.12.2018 |
Søndervangen 47 · DK-3460 Birkerød | 12.07.2017 | 30.09.2018 |
Carlsbergvej 32 · DK-3400 Hillerød | 20.11.2013 | 11.07.2017 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål | 01.01.2008 | 17.12.2018 |
853260 Legater og fonde med velgørende formål | 01.01.1901 | 31.12.2007 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christian Petri | 13.02.2018 | 17.12.2018 |
Jonas Tinndahn Bøndergaard | 13.02.2018 | 17.12.2018 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
JUSTITSRÅD ORS HANNIBAL M MADSEN OG HUSTRU OG SØN INGENIØR GROSS HANNIBAL M MADSENS LEGAT
Kalvebod Brygge 39
1560 København V
1560 København V
CVR
11656838
Virksomhedstype
Fonde og andre selvejende institutioner
Stiftet
1. januar 1901
P-nummer
1000262454
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
889910
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
-
Tegningsregel
-
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-