De blev etableret i 24. august 1987 og er af virksomhedstypen Erhvervsdrivende fond.
DIREKTØR, INGENIØR N.H. LØFQVIST OG HUSTRU ANNA LØFQVIST'S FOND
TVANGSOPLØST
- EFO
- Etableret 24. aug. 1987
- CVR 11604749
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
DIREKTØR, INGENIØR N.H. LØFQVIST OG HUSTRU ANNA LØFQVIST'S FOND | 24.08.1987 | 10.01.1996 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Fjordsgade 9 · DK-5000 Odense C | 24.08.1987 | 10.01.1996 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1993-03-19 | 19.03.1993 | 10.01.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen | 19.03.1993 | 10.01.1996 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Claus Rasmussen | 24.08.1987 | 10.01.1996 |
Bent Daep Jørgensen | 24.08.1987 | 29.10.1993 |
Svend Valther Riisom | 24.08.1987 | 26.04.1993 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
DIREKTØR, INGENIØR N.H. LØFQVIST OG HUSTRU ANNA LØFQVIST'S FOND
Fjordsgade 9
5000 Odense C
5000 Odense C
CVR
11604749
Virksomhedstype
Erhvervsdrivende fond
Stiftet
24. august 1987
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Fondens formål er: at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for den i Løfqvist & Søn A/S, Odense drevne virksomheds fortsatte beståen og udvikling på sund forretningsmæs- sigt og økonomisk grundlag at erhverve virksomheder eller aktier i virksomheder, som forretningsmæssigt er interessante for fonden at tilgodese uddeling i henhold til § 9 af den del af fondens overskud, der ikke henlægges til reserver.
Tegningsregel
Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-