Virksomheden JHK INVEST A/S befinder sig i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf" og har adresse i Aabenraa. De blev etableret i 9. oktober 1987 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
JHK INVEST A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 9. okt. 1987
- CVR 11409997
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
JHK INVEST A/S | 22.04.2003 | 21.09.2004 |
SYD-STÅL A/S | 30.04.1999 | 21.04.2003 |
SYD-STÅL, AABENRAA A/S | 09.10.1987 | 29.04.1999 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Teglholt 12 · DK-6200 Aabenraa | 09.10.1987 | 21.09.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
281100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf | 09.10.1987 | 21.09.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2003-04-22 | 22.04.2003 | 21.09.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
600.000 DKK | 18.11.1992 | 21.09.2004 |
300.000 DKK | 15.10.1987 | 17.11.1992 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 22.04.2003 | 21.09.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jørgen Hansen | 12.11.1995 | 30.04.2004 |
Preben Hjort Kvist | 28.10.1993 | 30.04.2004 |
Halfdan Bjorholm Jacobsen | 09.10.1987 | 12.11.1995 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Preben Hjort Kvist | 09.10.1987 | 30.04.2004 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
JHK INVEST A/S
Teglholt 12
6200 Aabenraa
6200 Aabenraa
CVR
11409997
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
9. oktober 1987
P-nummer
1005231701
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
281100
Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og investering
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Registeret kapital
600.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-