De blev etableret i 24. september 1987 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
UNITED A.V. SERVICE ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 24. sep. 1987
- CVR 11346596
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
UNITED A.V. SERVICE ApS | 22.09.1988 | 11.10.1990 |
UNITED A.V. SERVICE ApS | 16.06.1988 | 21.09.1988 |
ASX 12438 ApS | 24.09.1987 | 15.06.1988 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Tune Parkvej 2 · DK-4000 Roskilde | 24.09.1987 | 18.09.1990 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1988-04-15 | 15.04.1988 | 18.09.1990 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
240.000 DKK | 15.06.1988 | 18.09.1990 |
80.000 DKK | 27.10.1987 | 14.06.1988 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem | 15.04.1988 | 18.09.1990 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Willumsen | 24.09.1987 | 18.09.1990 |
Kent Krogstrup Locht | 24.09.1987 | 21.09.1988 |
Sussi Sabro | 24.09.1987 | 18.09.1990 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mona Elisabeth Jensen | 24.09.1987 | 15.06.1988 |
Kent Krogstrup Locht | 24.09.1987 | 21.09.1988 |
Leif Sabro | 24.09.1987 | 18.09.1990 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
UNITED A.V. SERVICE ApS
Tune Parkvej 2
4000 Roskilde
4000 Roskilde
CVR
11346596
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
24. september 1987
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- ANTENNEMANDEN ApS
- TUNE VIDEO & TV-SERVICE ApS
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel, industri, samt udlejning indenfor radiobranchen og elektronikbranchen
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-